姓名 |
职务 |
报酬 |
持股数及类型 |
期初持股数 |
期末持股数 |
持股变化 |
持股类型 |
|
张庆 |
董事会秘书 |
( 2022-09-23 至 ---- ) |
副董事长 |
( 2021-10-25 至 2024-10-24 ) |
非独立董事 |
( 2021-10-25 至 2024-10-24 ) |
环境、社会及公司治理(ESG)委员会委员 |
( 2024-06-18 至 2024-10-24 ) |
|
1485300
|
|
李媛媛 |
非独立董事 |
( 2021-10-25 至 2024-10-24 ) |
|
1479300
|
|
孙敬权 |
总工程师 |
( 2021-10-25 至 ---- ) |
环境、社会及公司治理(ESG)委员会委员 |
( 2024-06-18 至 2024-10-24 ) |
非独立董事 |
( 2021-10-25 至 2024-10-24 ) |
|
1384500
|
|
李新生 |
环境、社会及公司治理(ESG)委员会主任委员及召集人 |
( 2024-06-18 至 2024-10-24 ) |
环境、社会及公司治理(ESG)委员会委员 |
( 2024-06-18 至 2024-10-24 ) |
非独立董事 |
( 2021-10-25 至 2024-10-24 ) |
董事长 |
( 2021-10-25 至 2024-10-24 ) |
|
1076200
|
|
沈书艳 |
财务总监 |
( 2021-10-25 至 ---- ) |
副总裁 |
( 2017-02-15 至 ---- ) |
|
736200
|
|
陈新安 |
环境、社会及公司治理(ESG)委员会委员 |
( 2024-06-18 至 2024-10-24 ) |
审计委员会委员 |
( 2023-10-27 至 2024-10-24 ) |
非独立董事 |
( 2021-10-25 至 2024-10-24 ) |
|
733500
|
|
李明 |
名誉董事长 |
( 2018-10-26 至 ---- ) |
|
539300
|
58127500 |
56718500 |
-1409000 |
A股
|
|
范朝辉 |
总裁 |
( 2021-10-25 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2021-10-25 至 2024-10-24 ) |
环境、社会及公司治理(ESG)委员会委员 |
( 2024-06-18 至 2024-10-24 ) |
|
347700
|
|
赵伟建 |
独立董事 |
( 2021-10-25 至 2024-10-24 ) |
|
100000
|
|
王向真 |
监事会主席 |
( 2021-10-25 至 2024-10-24 ) |
股东代表监事 |
( 2021-10-25 至 2024-10-24 ) |
|
94800
|
|
许惠朝 |
非独立董事 |
( 2021-10-25 至 2024-10-24 ) |
|
91500
|
|
程丽 |
独立董事 |
( 2021-10-25 至 2024-10-24 ) |
|
75000
|
|
刘亚萍 |
独立董事 |
( 2021-10-25 至 2024-10-24 ) |
|
50000
|
|
周景泉 |
职工代表监事 |
( 2021-10-25 至 2024-10-24 ) |
|
44000
|
|
李柯 |
股东代表监事 |
( 2021-10-25 至 2024-10-24 ) |
|
31800
|
|