姓名 |
职务 |
报酬 |
持股数及类型 |
期初持股数 |
期末持股数 |
持股变化 |
持股类型 |
|
康岩勇 |
非独立董事 |
( 2023-08-14 至 2026-08-13 ) |
薪酬与考核委员会委员 |
( 2023-08-14 至 2026-08-13 ) |
战略与投资委员会委员 |
( 2023-08-14 至 2026-08-13 ) |
|
526500
|
|
陈永辉 |
副总裁 |
( 2019-08-08 至 ---- ) |
|
465600
|
|
杜世红 |
副总裁 |
( 2023-10-30 至 ---- ) |
|
364100
|
|
马明德 |
财务负责人 |
( 2021-06-30 至 ---- ) |
董事会秘书 |
( 2023-11-21 至 ---- ) |
副总裁 |
( 2021-04-27 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2023-08-14 至 2026-08-13 ) |
运营与财务委员会召集人 |
( 2023-08-14 至 2026-08-13 ) |
运营与财务委员会委员 |
( 2023-08-14 至 2026-08-13 ) |
|
310400
|
|
蔡曙光 |
总裁 |
( 2023-10-30 至 ---- ) |
副董事长 |
( 2023-12-18 至 2026-08-13 ) |
运营与财务委员会委员 |
( 2023-12-18 至 2026-08-13 ) |
ESG发展委员会委员 |
( 2023-12-18 至 2026-08-13 ) |
非独立董事 |
( 2023-12-07 至 2026-08-13 ) |
|
271600
|
|
邸新宁 |
独立董事 |
( 2023-08-14 至 2026-08-13 ) |
薪酬与考核委员会召集人 |
( 2023-08-14 至 2026-08-13 ) |
薪酬与考核委员会委员 |
( 2023-08-14 至 2026-08-13 ) |
审计与内控委员会委员 |
( 2023-08-14 至 2026-08-13 ) |
战略与投资委员会委员 |
( 2023-08-14 至 2026-08-13 ) |
提名委员会委员 |
( 2023-08-14 至 2026-08-13 ) |
|
62500
|
|
黄大泽 |
独立董事 |
( 2023-08-14 至 2026-08-13 ) |
提名委员会召集人 |
( 2023-08-14 至 2026-08-13 ) |
审计与内控委员会委员 |
( 2023-08-14 至 2026-08-13 ) |
战略与投资委员会委员 |
( 2023-08-14 至 2026-08-13 ) |
提名委员会委员 |
( 2023-08-14 至 2026-08-13 ) |
ESG发展委员会委员 |
( 2023-08-14 至 2026-08-13 ) |
|
62500
|
|
周华荣 |
副总裁 |
( 2023-12-18 至 ---- ) |
|
38800
|
|