公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600862 | 中航高科 | 施进宇 | 出售 | -4000 | 0.00 | 0.000 | 38000 | 离任后二级市场减持 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600862 | 中航高科 | 张军 | 购买 | 10600 | 0.00 | 0.000 | 10600 | 二级市场买入 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
600862 | 中航高科 | 陈照东 | 送、转 | 155000 | 0.00 | 0.000 | 310000 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 董事长 |
600862 | 中航高科 | 凌卫国 | 送、转 | 121868 | 0.00 | 0.000 | 243736 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 董事长 |
600862 | 中航高科 | 陈志祥 | 送、转 | 23000 | 0.00 | 0.000 | 46000 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
600862 | 中航高科 | 杨伟琼 | 送、转 | 22000 | 0.00 | 0.000 | 44000 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 财务总监 |
600862 | 中航高科 | 沈锋 | 送、转 | 21800 | 0.00 | 0.000 | 43600 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 党委副书记 |
600862 | 中航高科 | 冯旭辉 | 送、转 | 21700 | 0.00 | 0.000 | 43400 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
600862 | 中航高科 | 陆强新 | 送、转 | 21300 | 0.00 | 0.000 | 42600 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600862 | 中航高科 | 王建华 | 送、转 | 21200 | 0.00 | 0.000 | 42400 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
600862 | 中航高科 | 卞明 | 送、转 | 21000 | 0.00 | 0.000 | 42000 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600862 | 中航高科 | 施进宇 | 送、转 | 21000 | 0.00 | 0.000 | 42000 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600862 | 中航高科 | 张金飞 | 送、转 | 21000 | 0.00 | 0.000 | 42000 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 总经理助理 |
600862 | 中航高科 | 朱军 | 送、转 | 21000 | 0.00 | 0.000 | 42000 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
600862 | 中航高科 | 武立新 | 送、转 | 21000 | 0.00 | 0.000 | 42000 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
600862 | 中航高科 | 张嘉声 | 送、转 | 20800 | 0.00 | 0.000 | 41600 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
600862 | 中航高科 | 甘青 | 送、转 | 20800 | 0.00 | 0.000 | 41600 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 副总工程师 |
600862 | 中航高科 | 沈春华 | 送、转 | 20500 | 0.00 | 0.000 | 41000 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 总经理 |
600862 | 中航高科 | 凌卫国 | 送、转 | 121868 | 0.00 | 0.000 | 243736 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 董事长 |
600862 | 中航高科 | 陈志祥 | 送、转 | 23000 | 0.00 | 0.000 | 46000 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
600862 | 中航高科 | 杨伟琼 | 送、转 | 22000 | 0.00 | 0.000 | 44000 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 财务总监 |
600862 | 中航高科 | 沈锋 | 送、转 | 21800 | 0.00 | 0.000 | 43600 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 党委副书记 |
600862 | 中航高科 | 冯旭辉 | 送、转 | 21700 | 0.00 | 0.000 | 43400 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
600862 | 中航高科 | 陆强新 | 送、转 | 21300 | 0.00 | 0.000 | 42600 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
600862 | 中航高科 | 王建华 | 送、转 | 21200 | 0.00 | 0.000 | 42400 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 监事 |
600862 | 中航高科 | 张金飞 | 送、转 | 21000 | 0.00 | 0.000 | 42000 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 总经理助理 |
600862 | 中航高科 | 施进宇 | 送、转 | 21000 | 0.00 | 0.000 | 42000 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600862 | 中航高科 | 卞明 | 送、转 | 21000 | 0.00 | 0.000 | 42000 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600862 | 中航高科 | 甘青 | 送、转 | 20800 | 0.00 | 0.000 | 41600 | 资本公积金转增股本(每10股转增10股) | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 副总工程师 |
600862 | 中航高科 | 陈照东 | 购买 | 155000 | 0.00 | 0.000 | 155000 | 二级市场买卖 | 2010-12-31 | A股 | 本人 | 董事长 |