姓名 |
职务 |
报酬 |
持股数及类型 |
期初持股数 |
期末持股数 |
持股变化 |
持股类型 |
|
唐国庆 |
监事会主席 |
( 2023-06-01 至 2026-05-31 ) |
非职工代表监事 |
( 2023-06-01 至 2026-05-31 ) |
|
--
|
|
刘会胜 |
薪酬与考核委员会委员 |
( 2024-01-08 至 2026-05-31 ) |
非独立董事 |
( 2023-06-01 至 2026-05-31 ) |
董事长 |
( 2023-06-01 至 2026-05-31 ) |
|
--
|
|
张民 |
党委书记 |
( 2018-03-25 至 ---- ) |
副董事长 |
( 2024-01-26 至 2026-05-31 ) |
审计委员会委员 |
( 2024-01-08 至 2026-05-31 ) |
非独立董事 |
( 2023-06-01 至 2026-05-31 ) |
|
1526600
|
|
孔祥田 |
职工代表监事 |
( 2023-06-01 至 2026-05-31 ) |
|
285000
|
|
吴建义 |
财务总监 |
( 2021-05-13 至 ---- ) |
党委委员 |
( 2021-05-13 至 ---- ) |
副总经理 |
( 2021-05-13 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2023-06-01 至 2026-05-31 ) |
|
280000
|
|
袁青 |
董事会秘书 |
( 2014-06-01 至 ---- ) |
|
253000
|
|
陈爱华 |
薪酬与考核委员会召集人 |
( 2024-01-08 至 2026-05-31 ) |
薪酬与考核委员会委员 |
( 2024-01-08 至 2026-05-31 ) |
提名委员会委员 |
( 2024-01-08 至 2026-05-31 ) |
独立董事 |
( 2023-06-01 至 2026-05-31 ) |
|
72000
|
|