姓名 |
职务 |
报酬 |
持股数及类型 |
期初持股数 |
期末持股数 |
持股变化 |
持股类型 |
|
张建生 |
非职工监事 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
|
--
|
|
高华 |
非职工监事 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
|
--
|
|
王玉民 |
非独立董事 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
|
--
|
|
高晓峰 |
总工程师 |
( 2018-08-16 至 ---- ) |
|
496000
|
|
张现峰 |
职工代表监事 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
监事会主席 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
|
191500
|
|
闫云胜 |
代理董事会秘书 |
( 2024-07-03 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
战略委员会委员 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
全面风险管理委员会委员 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
全面风险管理委员会主任 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
提名委员会委员 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
战略委员会主任 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
董事长 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
|
88000
|
|
谢宏 |
薪酬与考核委员会委员 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
提名委员会委员 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
薪酬与考核委员会主任 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
提名委员会主任 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
独立董事 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
|
50000
|
|
胡晓珂 |
独立董事 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
战略委员会委员 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
全面风险管理委员会委员 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
|
25000
|
|
梁俊娇 |
独立董事 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
薪酬与考核委员会委员 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
审计委员会委员 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
审计委员会主任 |
( 2024-04-23 至 2027-04-22 ) |
|
25000
|
|