姓名 |
职务 |
报酬 |
持股数及类型 |
期初持股数 |
期末持股数 |
持股变化 |
持股类型 |
|
和丽 |
非独立董事 |
( 2023-05-19 至 2026-05-18 ) |
|
--
|
11777500 |
16488500 |
4711000 |
A股
|
|
王宪 |
非独立董事 |
( 2023-05-19 至 2026-05-18 ) |
|
--
|
|
李武林 |
核心技术人员 |
( 2018-01-03 至 ---- ) |
总经理 |
( 2014-04-08 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2023-05-19 至 2026-05-18 ) |
董事长 |
( 2023-05-22 至 2026-05-18 ) |
|
457300
|
22449000 |
22596000 |
147000 |
A股
|
|
苏海娟 |
董事会秘书 |
( 2014-04-08 至 ---- ) |
副总经理 |
( 2014-04-08 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2023-05-19 至 2026-05-18 ) |
|
403000
|
2888000 |
3005600 |
117600 |
A股
|
|
季献华 |
副总经理 |
( 2014-04-08 至 ---- ) |
核心技术人员 |
( 2018-01-03 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2023-05-19 至 2026-05-18 ) |
|
385200
|
4786601 |
4921001 |
134400 |
A股
|
|
季勐 |
副总经理 |
( 2023-05-22 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2023-05-19 至 2026-05-18 ) |
|
327400
|
5046000 |
5151000 |
105000 |
A股
|
|
李宽 |
核心技术人员 |
( 2018-01-03 至 ---- ) |
|
310000
|
|
钱烨 |
财务负责人 |
( 2014-04-08 至 ---- ) |
|
261300
|
|
贾伯林 |
副总工程师 |
( 2021-06-25 至 ---- ) |
核心技术人员 |
( 2021-06-25 至 ---- ) |
|
248800
|
|
王辰 |
核心技术人员 |
( 2018-01-03 至 ---- ) |
|
242200
|
|
徐俊秀 |
核心技术人员 |
( 2018-01-03 至 ---- ) |
非职工代表监事 |
( 2023-05-19 至 2026-05-18 ) |
监事会主席 |
( 2023-05-22 至 2026-05-18 ) |
|
237300
|
|
王海忠 |
独立董事 |
( 2023-05-19 至 2026-05-18 ) |
|
70000
|
|