姓名 |
职务 |
报酬 |
持股数及类型 |
期初持股数 |
期末持股数 |
持股变化 |
持股类型 |
|
陈东 |
总裁 |
( 2022-05-23 至 ---- ) |
董事长 |
( 2022-05-23 至 2025-05-22 ) |
非独立董事 |
( 2022-05-23 至 2025-05-22 ) |
提名委员会委员 |
( 2024-04-25 至 2025-05-22 ) |
|
650000
|
|
陈平贵 |
名誉董事长 |
( 2022-05-23 至 2025-05-22 ) |
|
648100
|
|
邓冬红 |
安全总监 |
( 2024-04-01 至 ---- ) |
高级副总裁 |
( 2022-05-23 至 ---- ) |
总工程师 |
( 2021-03-15 至 ---- ) |
|
616400
|
|
蒋莉 |
董事会秘书 |
( 2022-05-23 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2022-05-23 至 2025-05-22 ) |
|
556000
|
|
杨庆理 |
审计委员会委员 |
( 2023-12-05 至 2025-05-22 ) |
独立董事 |
( 2022-05-23 至 2025-05-22 ) |
|
72000
|
|
刘春秀 |
独立董事 |
( 2022-05-23 至 2025-05-22 ) |
|
72000
|
|